Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 26.7.1943 | Ukjent | 27.12.1943 | ||
Norge | Ukjent | 22.10.1942 | Ukjent | 24.3.1943 | ||
Norge | Ukjent | 10.9.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 29.7.1942 | Ukjent | 21.8.1942 | ||
Norge | Ukjent | 20.11.1941 | Ukjent | 6.8.1945 | ||
Norge | Ukjent | 10.9.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kanonskytter | Ukjent | 10.9.1941 | Ukjent | 8.12.1943 | |
Norge | Ukjent | 1.9.1943 | Ukjent | 12.4.1945 | ||
Norge | Kvartermester | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | 9.12.1944 | |
Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 28.1.1944 | Ukjent | 1.4.1944 | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 1.3.1941 | Ukjent | 7.5.1941 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | 7.8.1945 | |
Norge | Ukjent | 21.10.1942 | Ukjent | 7.2.1945 | ||
Norge | Ukjent | 21.10.1942 | Ukjent | 16.3.1945 | ||
Norge | Ukjent | 16.10.1942 | Ukjent | 7.2.1945 | ||
Norge | Ukjent | 31.7.1942 | Ukjent | 29.4.1944 | ||
Norge | Ukjent | 31.7.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 1.4.1942 | Ukjent | 14.9.1944 | ||
Norge | Ukjent | 8.3.1943 | Ukjent | 27.7.1943 | ||
Norge | Ukjent | 31.7.1942 | Ukjent | 22.10.1942 | ||
Norge | Oppasser | Ukjent | 31.7.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 17.11.1944 | Ukjent | 15.1.1945 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 15.1.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | 5.12.1944 | |
Norge | Ukjent | 3.9.1941 | Ukjent | Ukjent |