Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | London, UK | 5.9.1941 | Cardiff, Wales, UK | 3.11.1941 | ||
Storbritannia | Lemper | Ukjent | 4.9.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 27.8.1941 | Ukjent | 10.10.1941 | |
Norge | ukjent | London, UK | 20.8.1941 | London, UK | 6.9.1941 | |
Norge | Styrmann | Cardiff, Wales, UK | 20.8.1941 | Port Talbot, Wales, UK | 17.11.1941 | |
Norge | Cardiff, Wales, UK | 8.8.1941 | Ukjent | 9.9.1941 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Port Talbot, Wales, UK | 5.8.1941 | Grimsby, UK | 31.3.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 4.8.1941 | Ukjent | 20.8.1941 | |
Norge | Cardiff, Wales, UK | 21.7.1941 | London, UK | 22.10.1941 | ||
Norge | Ukjent | 21.7.1941 | Ukjent | 18.2.1942 | ||
Norge | Ukjent | 12.7.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Alliert havn | 5.7.1941 | Alliert havn | 31.7.1941 | ||
Estland | Ukjent | 6.1941 | Dartmouth, UK | 23.6.1941 | ||
Norge | ukjent | Cardiff, Wales, UK | 23.6.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Sverige | Motormann / Fyrbøter | Ukjent | 21.6.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Southampton, UK | 17.6.1941 | Cardiff, Wales, UK | 30.6.1941 | ||
Norge | Ukjent | 3.6.1941 | Ukjent | 21.7.1941 | ||
Norge | Ukjent | 3.6.1941 | Ukjent | 7.10.1941 | ||
Sverige | Ukjent | 24.5.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Storbritannia | Lemper | Poole, UK | 24.5.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Alliert havn | 23.5.1941 | Alliert havn | 23.6.1941 | |
Egypt | Ukjent | 15.5.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 15.5.1941 | Cardiff, Wales, UK | 2.10.1941 | ||
Canada | Ukjent | 10.5.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 9.5.1941 | Ukjent | 21.7.1941 |