Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | R. D. F. | Ukjent | 20.2.1944 | Ukjent | 17.4.1945 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.2.1944 | Ukjent | 16.6.1944 | |
Norge | Ukjent | 4.2.1944 | Ukjent | 16.6.1944 | ||
Danmark | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 4.2.1944 | Ukjent | 15.2.1944 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 24.1.1945 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 1.2.1945 | |
Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 31.1.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 7.2.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 15.1.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 26.1.1944 | Ukjent | 1.10.1945 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.1.1944 | Ukjent | 14.4.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 30.11.1943 | Ukjent | Ukjent |