Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.3.1944 | Ukjent | 25.10.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 11.2.1944 | Ukjent | 27.9.1945 | |
Norge | Ukjent | 30.10.1944 | Ukjent | 27.9.1945 | ||
Norge | Radar (Marinen) | Ukjent | 29.8.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 8.12.1944 | Ukjent | 7.9.1945 | |
Norge | Kvm. II kl. | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 17.11.1944 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 1.11.1944 | Ukjent | 17.11.1944 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 11.8.1944 | Ukjent | 1.11.1944 | |
Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 24.11.1944 | Ukjent | 31.12.1944 | |
Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 16.9.1944 | Ukjent | 17.10.1944 | |
Norge | Kadett 2. klasse | Ukjent | 28.8.1944 | Ukjent | 11.1945 | |
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 1.8.1944 | Ukjent | 12.8.1944 | |
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 9.7.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | 15.10.1943 | Ukjent | 27.9.1945 | |
Norge | Coxswain | Ukjent | 3.8.1944 | Ukjent | 9.2.1945 | |
Norge | Artillerimatros | Ukjent | 23.8.1943 | Ukjent | 27.9.1945 | |
Norge | 4. Kommanderende | Ukjent | 10.9.1943 | Ukjent | 1.10.1943 | |
Norge | Ukjent | 1943 | Ukjent | 27.9.1945 |