| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 23.1.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 15.1.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.1.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 15.1.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 15.1.1942 | Ukjent | 21.6.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 19.9.1941 | Ukjent | 16.7.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 2.9.1941 | Ukjent | 15.1.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 2.8.1941 | Ukjent | 3.11.1941 |
| Norge | | Ukjent | 2.8.1941 | Ukjent | 15.1.1942 |
| Norge | Løytnant | Portsmouth, Hampshire, UK | 27.7.1941 | Om bord pr. | 4.10.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 21.7.1941 | Ukjent | 28.7.1941 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 21.7.1941 | Ukjent | 17.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 14.7.1941 | Ukjent | 25.2.1942 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 14.7.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 14.7.1941 | Ukjent | 1.9.1941 |