Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 6.10.1941 | London, UK | 15.11.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1941 | Ukjent | 9.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1941 | Ukjent | 23.8.1941 | |
Norge | ukjent | Glasgow, UK | 30.4.1941 | Ukjent | 7.7.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 10.7.1940 | Ukjent | 4.1.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.3.1940 | Ukjent | 28.8.1940 | |
Norge | Ukjent | 13.2.1948 | Drammen, Norge | 13.4.1948 | ||
Norge | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 | ||
Norge | Ukjent | 9.7.1940 | Ukjent | 14.2.1941 | ||
Norge | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 19.6.1947 | Bergen, Norge | 23.3.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 25.2.1947 | Bergen, Norge | 22.5.1947 | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 29.9.1939 | Ukjent | 20.1.1941 | ||
Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 | |
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 | |
Norge | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 | ||
Norge | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 |