| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Glasgow, UK | 21.2.1941 | Greenock, UK | 17.1.1944 |
| Finland | | Ukjent | 10.1940 | Ukjent | 12.1940 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1941 | Ukjent | 23.8.1941 |
| Norge | Lemper | London, UK | 25.7.1941 | Ukjent | 6.8.1941 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 |
| Norge | | Bergen, Norge | 19.6.1947 | Bergen, Norge | 23.3.1948 |
| Norge | | Bergen, Norge | 25.2.1947 | Bergen, Norge | 22.5.1947 |
| Norge | | Kristiansand, Norge | 31.1.1940 | Kristiansand, Norge | 13.3.1940 |
| Norge | Lemper | London, UK | 13.10.1941 | Gourock, UK | 27.12.1941 |
| Norge | | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 |
| Norge | | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 |
| Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 |
| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 |
| Norge | | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 |
| Norge | Hjelpegutt | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 |
| Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 |
| Norge | Kokk | Leith, UK | 29.5.1943 | Gravesend, Kent, UK | 3.8.1943 |
| Norge | | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Kokk | Cherbourg, Frankrike | 9.6.1940 | Glasgow, UK | 3.3.1942 |