Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | 20.12.1951 | Ukjent | 19.7.1952 | ||
Norge | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 | ||
Norge | Ukjent | 13.2.1948 | Drammen, Norge | 13.4.1948 | ||
Norge | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 | ||
Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1941 | Ukjent | 9.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1941 | Ukjent | 23.8.1941 | |
Finland | Ukjent | 31.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 | |
Finland | Ukjent | 10.1940 | Ukjent | 12.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 10.7.1940 | Ukjent | 4.1.1941 | |
Norge | Ukjent | 9.7.1940 | Ukjent | 14.2.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 5.3.1940 | Ukjent | 28.8.1940 | |
Norge | Ukjent | 22.2.1940 | Ukjent | 22.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 21.10.1937 | Ukjent | 10.4.1938 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 18.9.1940 | ||
Norge | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 23.1.1946 | Haugesund, Norge | 30.4.1946 | |
Norge | Kokk | London, UK | 2.8.1943 | Gourock, UK | 11.1.1944 | |
Norge | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 | ||
Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 | |
Norge | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 |