Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 | |
Norge | Bergen, Norge | 19.6.1947 | Bergen, Norge | 23.3.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 25.2.1947 | Bergen, Norge | 22.5.1947 | ||
Norge | Kokk | Cherbourg, Frankrike | 9.6.1940 | Glasgow, UK | 3.3.1942 | |
Norge | Glasgow, UK | 24.11.1942 | Leith, UK | 7.6.1943 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 | |
Norge | Glasgow, UK | 8.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 | |
Norge | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 | ||
Norge | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 | ||
Norge | ukjent | Glasgow, UK | 30.4.1941 | Ukjent | 7.7.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Glasgow, UK | 21.2.1941 | Greenock, UK | 17.1.1944 | |
Norge | Glasgow, UK | 22.1.1941 | Ukjent | 21.2.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 30.12.1940 | Leith, UK | 22.6.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 21.10.1940 | Glasgow, UK | 18.1.1944 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 | |
Norge | Greenock, UK | 30.3.1942 | Greenock, UK | 4.8.1942 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 29.9.1939 | Ukjent | 20.1.1941 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 28.7.1939 | Haugesund, Norge | 5.9.1939 | ||
Norge | Maskinassistent | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Hjelpegutt | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kristiansand, Norge | 29.2.1940 | Greenock, UK | 4.1.1941 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 31.1.1940 | Kristiansand, Norge | 13.3.1940 |