Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn 🠗1 | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1941 | Ukjent | 9.9.1941 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1941 | Ukjent | 23.8.1941 | |
Finland | Ukjent | 31.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 | |
Finland | Ukjent | 10.1940 | Ukjent | 12.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 10.7.1940 | Ukjent | 4.1.1941 | |
Norge | Ukjent | 9.7.1940 | Ukjent | 14.2.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 5.3.1940 | Ukjent | 28.8.1940 | |
Norge | Ukjent | 22.2.1940 | Ukjent | 22.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 21.10.1937 | Ukjent | 10.4.1938 |