Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Kokk | London, UK | 2.8.1943 | Gourock, UK | 11.1.1944 | |
Norge | Kokk | Leith, UK | 29.5.1943 | Gravesend, Kent, UK | 3.8.1943 | |
Norge | Kokk | Cherbourg, Frankrike | 9.6.1940 | Glasgow, UK | 3.3.1942 | |
Norge | Lemper | London, UK | 13.10.1941 | Gourock, UK | 27.12.1941 | |
Norge | Lemper | London, UK | 25.7.1941 | Ukjent | 6.8.1941 | |
Finland | Ukjent | 31.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 | |
Norge | Maskinassistent | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 | ||
Norge | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 | ||
Norge | Glasgow, UK | 24.11.1942 | Leith, UK | 7.6.1943 | ||
Norge | Greenock, UK | 30.3.1942 | Greenock, UK | 4.8.1942 | ||
Norge | London, UK | 14.11.1941 | Methil, Fife, Skottland, UK | 16.2.1942 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 | |
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 | |
Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 | |
Norge | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 19.6.1947 | Bergen, Norge | 23.3.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 25.2.1947 | Bergen, Norge | 22.5.1947 | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 29.9.1939 | Ukjent | 20.1.1941 |