Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Glasgow, UK | 24.11.1942 | Leith, UK | 7.6.1943 | ||
Norge | ukjent | Glasgow, UK | 30.4.1941 | Ukjent | 7.7.1941 | |
Norge | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 | ||
Norge | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 5.3.1940 | Ukjent | 28.8.1940 | |
Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 6.10.1941 | London, UK | 15.11.1941 | |
Norge | Ukjent | 9.7.1940 | Ukjent | 14.2.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 20.12.1951 | Ukjent | 19.7.1952 | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 29.2.1940 | Greenock, UK | 4.1.1941 | ||
Norge | Maskinassistent | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kokk | Cherbourg, Frankrike | 9.6.1940 | Glasgow, UK | 3.3.1942 | |
Norge | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kokk | Leith, UK | 29.5.1943 | Gravesend, Kent, UK | 3.8.1943 | |
Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 | |
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 | |
Norge | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 | ||
Norge | Hjelpegutt | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 | |
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 | |
Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 |