| Norge | Kokk | Leith, UK | 29.5.1943 | Gravesend, Kent, UK | 3.8.1943 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 |
| Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 6.10.1941 | London, UK | 15.11.1941 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 23.1.1946 | Haugesund, Norge | 30.4.1946 |
| Norge | Kokk | London, UK | 2.8.1943 | Gourock, UK | 11.1.1944 |
| Norge | | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 |
| Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 |
| Norge | | London, UK | 4.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 |
| Norge | | London, UK | 16.5.1942 | London, UK | 29.8.1942 |
| Norge | | London, UK | 26.11.1941 | Gourock, UK | 23.12.1941 |
| Norge | | London, UK | 14.11.1941 | Methil, Fife, Skottland, UK | 16.2.1942 |
| Norge | Lemper | London, UK | 13.10.1941 | Gourock, UK | 27.12.1941 |
| Norge | Lemper | London, UK | 25.7.1941 | Ukjent | 6.8.1941 |
| Norge | | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 18.9.1940 |
| Norge | | Ukjent | 20.12.1951 | Ukjent | 19.7.1952 |
| Norge | | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 |
| Norge | | Ukjent | 13.2.1948 | Drammen, Norge | 13.4.1948 |
| Norge | | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 |
| Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent |