| Norge | | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 |
| Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 6.10.1941 | London, UK | 15.11.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 |
| Norge | Lemper | London, UK | 13.10.1941 | Gourock, UK | 27.12.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | London, UK | 14.11.1941 | Methil, Fife, Skottland, UK | 16.2.1942 |
| Norge | | London, UK | 26.11.1941 | Gourock, UK | 23.12.1941 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 |
| Norge | | Greenock, UK | 30.3.1942 | Greenock, UK | 4.8.1942 |
| Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 |
| Norge | | London, UK | 16.5.1942 | London, UK | 29.8.1942 |
| Norge | | Glasgow, UK | 8.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 |
| Norge | | Glasgow, UK | 24.11.1942 | Leith, UK | 7.6.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 |
| Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 |
| Norge | | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 |