| Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 |
| Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 18.12.1943 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 |
| Norge | | London, UK | 26.11.1941 | Gourock, UK | 23.12.1941 |
| Norge | | London, UK | 14.11.1941 | Methil, Fife, Skottland, UK | 16.2.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 13.11.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Lemper | London, UK | 13.10.1941 | Gourock, UK | 27.12.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 |
| Norge | ukjent | Liverpool, Lancashire, UK | 6.10.1941 | London, UK | 15.11.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 18.8.1941 | Gourock, UK | 13.10.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1941 | Ukjent | 9.9.1941 |
| Norge | Lemper | London, UK | 25.7.1941 | Ukjent | 6.8.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1941 | Ukjent | 23.8.1941 |
| Norge | ukjent | Glasgow, UK | 30.4.1941 | Ukjent | 7.7.1941 |
| Norge | | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 |
| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Glasgow, UK | 21.2.1941 | Greenock, UK | 17.1.1944 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.1.1941 | Ukjent | 21.2.1941 |
| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 30.12.1940 | Leith, UK | 22.6.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 21.10.1940 | Glasgow, UK | 18.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 10.7.1940 | Ukjent | 4.1.1941 |
| Norge | | Ukjent | 9.7.1940 | Ukjent | 14.2.1941 |
| Norge | | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 18.9.1940 |
| Norge | Kokk | Cherbourg, Frankrike | 9.6.1940 | Glasgow, UK | 3.3.1942 |