| Norge | | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 |
| Norge | | Kristiansand, Norge | 31.1.1940 | Kristiansand, Norge | 13.3.1940 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 23.1.1946 | Haugesund, Norge | 30.4.1946 |
| Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Gravesend, Kent, UK | 9.1.1942 | Gravesend, Kent, UK | 4.3.1943 |
| Norge | | Glasgow, UK | 21.10.1940 | Glasgow, UK | 18.1.1944 |
| Norge | | Ukjent | 20.12.1951 | Ukjent | 19.7.1952 |
| Norge | | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 |
| Norge | | London, UK | 26.11.1941 | Gourock, UK | 23.12.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.1.1941 | Ukjent | 21.2.1941 |
| Norge | | Kristiansand, Norge | 29.2.1940 | Greenock, UK | 4.1.1941 |
| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Glasgow, UK | 21.2.1941 | Greenock, UK | 17.1.1944 |
| Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 31.12.1940 | Ukjent | 21.2.1941 |
| Norge | | Ukjent | 21.10.1937 | Ukjent | 10.4.1938 |
| Norge | | London, UK | 16.5.1942 | London, UK | 29.8.1942 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | London, UK | 4.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 |
| Norge | | Glasgow, UK | 8.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 |
| Norge | | Glasgow, UK | 10.10.1941 | Gourock, UK | 12.5.1942 |
| Norge | | Glasgow, UK | 22.8.1941 | London, UK | 16.9.1941 |
| Norge | | Glasgow, UK | 30.12.1940 | Leith, UK | 22.6.1941 |
| Finland | | Ukjent | 10.1940 | Ukjent | 12.1940 |
| Norge | | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 18.9.1940 |
| Norge | | Ukjent | 22.2.1940 | Ukjent | 22.10.1940 |
| Norge | | Haugesund, Norge | 28.7.1939 | Haugesund, Norge | 5.9.1939 |
| Norge | Hjelpegutt | Kristiansand, Norge | 5.3.1940 | Ukjent | Ukjent |