Sjømann 🠗1 | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | London, UK | 16.5.1942 | London, UK | 29.8.1942 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 23.1.1946 | Haugesund, Norge | 30.4.1946 | |
Norge | Glasgow, UK | 22.1.1941 | Ukjent | 21.2.1941 | ||
Norge | Ukjent | 24.3.1941 | Greenock, UK | 25.1.1944 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 29.9.1939 | Ukjent | 20.1.1941 | ||
Norge | London, UK | 14.11.1941 | Methil, Fife, Skottland, UK | 16.2.1942 | ||
Norge | Greenock, UK | 30.3.1942 | Greenock, UK | 4.8.1942 | ||
Finland | Ukjent | 31.3.1941 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 22.2.1940 | Ukjent | 22.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 21.10.1937 | Ukjent | 10.4.1938 | ||
Norge | London, UK | 26.11.1941 | Gourock, UK | 23.12.1941 | ||
Norge | Glasgow, UK | 21.10.1940 | Glasgow, UK | 18.1.1944 | ||
Norge | Ukjent | 13.2.1948 | Drammen, Norge | 13.4.1948 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1941 | Ukjent | 9.9.1941 | |
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 28.7.1939 | Haugesund, Norge | 5.9.1939 | ||
Norge | Glasgow, UK | 30.12.1940 | Leith, UK | 22.6.1941 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 18.9.1940 | ||
Norge | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 10.7.1940 | Ukjent | 4.1.1941 | |
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 | |
Norge | London, UK | 4.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 | ||
Norge | Glasgow, UK | 8.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | ||
Norge | Matros / Skytter | Alliert havn | 30.3.1942 | Glasgow, UK | 10.4.1942 | |
Norge | Kokk | London, UK | 2.8.1943 | Gourock, UK | 11.1.1944 |