Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 20.12.1951 | Ukjent | 19.7.1952 | ||
Norge | Ukjent | 25.2.1948 | Ukjent | 7.1948 | ||
Norge | Ukjent | 13.2.1948 | Drammen, Norge | 13.4.1948 | ||
Norge | Bergen, Norge | 19.6.1947 | Bergen, Norge | 23.3.1948 | ||
Norge | Ukjent | 20.5.1947 | Ukjent | 25.7.1947 | ||
Norge | Bergen, Norge | 25.2.1947 | Bergen, Norge | 22.5.1947 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | London, UK | 23.1.1946 | Haugesund, Norge | 30.4.1946 | |
Norge | Kokk | London, UK | 2.8.1943 | Gourock, UK | 11.1.1944 | |
Norge | Lettmatros / Skytter | Ukjent | 24.7.1943 | Glasgow, UK | 10.1.1944 | |
Norge | Kokk | Leith, UK | 29.5.1943 | Gravesend, Kent, UK | 3.8.1943 | |
Norge | London, UK | 26.3.1943 | Gourock, UK | 17.1.1944 | ||
Storbritannia | Naval Rating | London, UK | 5.3.1943 | Leith, UK | 25.5.1943 | |
Norge | London, UK | 4.3.1943 | Glasgow, UK | 17.1.1944 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 | ||
Norge | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | Gourock, UK | 22.12.1943 | ||
Norge | London, UK | 4.1.1943 | Leith, UK | 29.5.1943 | ||
Norge | London, UK | 4.1.1943 | London, UK | 10.7.1943 | ||
Norge | Glasgow, UK | 24.11.1942 | Leith, UK | 7.6.1943 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 27.9.1942 | Glasgow, UK | 9.2.1943 | |
Norge | Glasgow, UK | 8.6.1942 | Liverpool, Lancashire, UK | 18.1.1943 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 24.11.1942 | |
Norge | London, UK | 16.5.1942 | London, UK | 29.8.1942 | ||
Norge | Matros / Skytter | Glasgow, UK | 10.4.1942 | Glasgow, UK | 23.9.1942 | |
Norge | Greenock, UK | 30.3.1942 | Greenock, UK | 4.8.1942 |