Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 4.1.1945 | |
Norge | Navigasjonsoffiser (Nav. Off.) | Om bord pr. | 1944 | Om bord pr. | 1945 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 1.7.1944 | Ukjent | 15.9.1944 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 15.5.1944 | Ukjent | 1.10.1944 | |
Norge | Kvm. II. kl. (S) | Ukjent | 1.12.1944 | Ukjent | 11.3.1945 | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.12.1944 | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 23.10.1946 | |
Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.11.1947 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 5.1.1946 | |
Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 4.9.1944 | Ukjent | 19.3.1945 | |
Norge | Ukjent | 30.1.1943 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Norge | Fenrik | Ukjent | 26.9.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Elektromaskinist | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 6.2.1946 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 30.11.1944 | ||
Norge | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 9.11.1944 | Ukjent | 6.10.1945 | ||
Norge | Asdic operatør | Ukjent | 1944 | Ukjent | 29.1.1946 |