| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 8.3.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 14.1.1955 | Ukjent | 5.10.1955 |
| Norge | | Ukjent | 10.11.1944 | Ukjent | 23.12.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 23.10.1946 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | 1.7.1944 | Ukjent | 15.9.1944 |
| Norge | | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 8.2.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 22.8.1944 | Ukjent | 6.9.1944 |
| Norge | Navigasjonsoffiser (Nav. Off.) | Om bord pr. | 1944 | Om bord pr. | 1945 |
| Norge | S. D. Opr. (Marinen) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 13.9.1944 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 12.5.1946 |
| Norge | | Ukjent | 19.3.1945 | Ukjent | 23.10.1946 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 6.10.1945 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.5.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | 27.8.1944 |
| Storbritannia | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 31.7.1945 |