Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 22.8.1944 | Ukjent | 6.9.1944 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 1.7.1944 | Ukjent | 15.9.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.6.1944 | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 9.6.1944 | Ukjent | 11.8.1944 | |
Norge | Ukjent | 21.5.1944 | Ukjent | 30.11.1944 | ||
Norge | Løytnant | Ukjent | 15.5.1944 | Ukjent | 1.10.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.5.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 1.5.1944 | Ukjent | 29.10.1945 | |
Storbritannia | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 31.7.1945 | |
Norge | S. D. Opr. (Marinen) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 13.9.1944 | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 23.10.1946 | |
Norge | Elektromaskinist | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 6.2.1946 | |
Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 5.1.1946 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 4.1.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 9.9.1946 | |
Norge | Ukjent | 30.1.1943 | Ukjent | 23.10.1946 |