Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 1.2.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.1.1945 | Ukjent | 1.2.1945 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 4.1.1945 | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.12.1944 | |
Norge | Ukjent | 10.11.1944 | Ukjent | 23.12.1944 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 6.12.1944 | |
Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 30.11.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 30.11.1944 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 30.11.1944 | ||
Norge | Ukjent | 21.5.1944 | Ukjent | 30.11.1944 | ||
Norge | Løytnant | Ukjent | 15.5.1944 | Ukjent | 1.10.1944 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | 1.7.1944 | Ukjent | 15.9.1944 | |
Norge | S. D. Opr. (Marinen) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 13.9.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 22.8.1944 | Ukjent | 6.9.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | 27.8.1944 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | 27.8.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 9.6.1944 | Ukjent | 11.8.1944 |