Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 30.12.1944 | Ukjent | 1.3.1946 | |
Norge | Navigasjonsoffiser (Nav. Off.) | Om bord pr. | 1944 | Om bord pr. | 1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.7.1945 | |
Norge | Asdic operatør | Ukjent | 1944 | Ukjent | 29.1.1946 | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.12.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.1.1945 | Ukjent | 1.2.1945 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 4.1.1945 | Ukjent | 6.7.1946 | |
India | Calcutta, India | 27.1.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 8.3.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 31.7.1945 | |
Norge | Oljefyrbøter | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 19.3.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 10.3.1945 | Ukjent | 19.3.1945 | |
Norge | Ukjent | 19.3.1945 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 1.4.1945 | Ukjent | 6.10.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.8.1945 | Ukjent | 11.10.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 12.5.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 8.2.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 8.2.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1945 | Ukjent | 3.12.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.3.1946 | Ukjent | 5.7.1946 |