| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 31.7.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.7.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | 31.7.1945 |
| Storbritannia | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 31.7.1945 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 6.10.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1.4.1945 | Ukjent | 6.10.1945 |
| Norge | | Ukjent | 9.11.1944 | Ukjent | 6.10.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1.8.1945 | Ukjent | 11.10.1945 |
| Norge | U. l. d. m. (utskrevet ledende dekks- og maskinmann) | Ukjent | 1.5.1944 | Ukjent | 29.10.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1945 | Ukjent | 3.12.1945 |
| Norge | Navigasjonsoffiser (Nav. Off.) | Om bord pr. | 1944 | Om bord pr. | 1945 |
| Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 5.1.1946 |
| Norge | Asdic operatør | Ukjent | 1944 | Ukjent | 29.1.1946 |
| Norge | Elektromaskinist | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 6.2.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 8.2.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 8.2.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 30.12.1944 | Ukjent | 1.3.1946 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 8.3.1946 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 12.5.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 1.3.1946 | Ukjent | 5.7.1946 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 21.6.1944 | Ukjent | 5.7.1946 |
| Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 4.1.1945 | Ukjent | 6.7.1946 |