Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 1.4.1945 | Ukjent | 6.10.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.8.1945 | Ukjent | 11.10.1945 | |
Norge | Kvm. II. kl. (S) | Ukjent | 1.12.1944 | Ukjent | 11.3.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.12.1944 | |
Norge | Ukjent | 30.1.1943 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Norge | Asdic operatør | Ukjent | 1944 | Ukjent | 29.1.1946 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 30.11.1944 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 9.9.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.3.1946 | Ukjent | 29.6.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.7.1945 | |
Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 4.9.1944 | Ukjent | 19.3.1945 | |
Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.11.1947 | Ukjent | Ukjent | |
India | Calcutta, India | 27.1.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 10.3.1945 | Ukjent | 19.3.1945 | |
Norge | Løytnant | Ukjent | 15.5.1944 | Ukjent | 1.10.1944 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1945 | Ukjent | 3.12.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.6.1944 | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 4.1.1945 | Ukjent | 6.7.1946 | |
Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 4.1.1945 |