Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kvm. (M). I. kl. (Kvartermester maskin 1. klasse) | Ukjent | 1.11.1947 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
India | Calcutta, India | 27.1.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Fenrik | Ukjent | 26.9.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 25.8.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.5.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 14.1.1955 | Ukjent | 5.10.1955 | |
Norge | Ukjent | 19.3.1945 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Norge | Kvm. (T) II. klasse | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 23.10.1946 | |
Norge | Ukjent | 30.1.1943 | Ukjent | 23.10.1946 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.4.1944 | Ukjent | 9.9.1946 | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 4.1.1945 | Ukjent | 6.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.3.1946 | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 21.6.1944 | Ukjent | 5.7.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 6.10.1945 | Ukjent | 12.5.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.2.1945 | Ukjent | 8.3.1946 |