Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Ukjent | 30.7.1959 | Ukjent | 20.10.1959 | |
Norge | Ukjent | 20.10.1959 | Ukjent | 16.5.1960 | ||
Norge | Ukjent | 1.6.1958 | Ukjent | 20.6.1959 | ||
Norge | Stavanger, Norge | 27.9.1965 | Oslo, Norge | 9.11.1965 | ||
Norge | Gjeving, Norge | 8.5.1964 | Arendal, Norge | 20.5.1964 | ||
Norge | Sarpsborg, Norge | 12.6.1964 | Oslo, Norge | 3.6.1965 | ||
Norge | Oslo, Norge | 23.5.1967 | Oslo, Norge | 21.8.1967 | ||
Norge | Oslo, Norge | 12.4.1966 | Oslo, Norge | 27.9.1966 | ||
Norge | Oslo, Norge | 16.2.1965 | Oslo, Norge | 3.9.1965 | ||
Norge | Oslo, Norge | 13.3.1963 | Oslo, Norge | 29.9.1964 | ||
Norge | Oslo, Norge | 24.11.1961 | Drammen, Norge | 29.12.1962 | ||
Norge | Oslo, Norge | 9.3.1959 | Oslo, Norge | 14.1.1961 | ||
Norge | Rotterdam, Holland | 8.7.1958 | Oslo, Norge | 24.11.1958 |