Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1945 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 27.11.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 14.2.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 7.12.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Matros II. klasse (Marinen) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1945 | |
Norge | Fenrik | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 30.3.1945 | |
Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 5.8.1946 | |
Norge | A. S. D. | Ukjent | 6.11.1944 | Ukjent | 10.2.1945 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.10.1944 | Ukjent | 11.1944 | |
Norge | Ukjent | 1.2.1945 | Norge | 26.1.1946 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Dimittert (Marinen) | 13.11.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 14.5.1946 | Dimittert (Marinen) | 11.11.1946 | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Alliert havn | 17.1.1945 | Alliert havn | 30.5.1945 |