Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | A. S. D. | Ukjent | 6.11.1944 | Ukjent | 10.2.1945 | |
Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Art. Matr. I. Kl. | Ukjent | 3.2.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Asdic | Ukjent | 19.1.1945 | Ukjent | 15.7.1945 | |
Norge | Ukjent | 15.2.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Fenrik | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 30.3.1945 | |
Norge | Ukjent | 1.2.1945 | Norge | 26.1.1946 | ||
Norge | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 6.1.1945 | ||
Norge | Fyrbøter 2. / II. klasse (marinen) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 1945 | |
Norge | Kokksmat (Marinen) | Ukjent | 14.2.1945 | Ukjent | 24.1.1946 | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kvartermester | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 27.11.1945 | |
Norge | Kvm. (M). II. kl. (Kvartermester maskin 2. klasse) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 23.11.1945 | |
Norge | Kvm. II kl. | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 9.3.1946 | |
Norge | Landtjeneste | Ukjent | 10.1.1945 | Ukjent | 31.1.1945 | |
Norge | Maskinmester | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Matros (S) II. kl. | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Matros II. klasse (Marinen) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1945 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 3.1945 | |
Norge | Ukjent | 7.2.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 17.1.1945 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | U / Kvm | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U / Kvm | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 30.3.1945 | |
Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |