| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.10.1944 | Ukjent | 11.1944 |
| Norge | A. S. D. | Ukjent | 6.11.1944 | Ukjent | 10.2.1945 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U / Kvm | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 30.3.1945 |
| Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 16.1.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. Kv. M. (Utskrevet Kvartermester) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Kvartermester | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1947 |
| Norge | U. l. m. m. (Utskrevet ledende menig maskinmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 6.2.1945 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 24.3.1946 |
| Norge | Vpl. kvm II. klasse | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 6.1.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 16.1.1945 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 3.1945 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 24.9.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1945 |
| Norge | Kvartermester | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 27.11.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 14.2.1945 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 7.12.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Matros II. klasse (Marinen) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 13.2.1945 |
| Norge | Fenrik | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 30.3.1945 |
| Norge | U / Ltn. (Utskrevet Løytnant) | Ukjent | 20.12.1944 | Ukjent | 5.8.1946 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1944 | Ukjent | 31.1.1945 |