Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Honningsvåg, Norge | 10.3.1943 | Ukjent | 7.5.1943 | ||
Norge | Maskinassistent | Trondheim, Norge | 19.10.1940 | Oslo, Norge | 10.1.1941 | |
Norge | Bergen, Norge | 20.7.1940 | Bergen, Norge | 31.8.1940 | ||
Norge | Om bord pr. | 4.4.1940 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Fyrbøter / Donkeymann | Ukjent | 28.3.1940 | Bergen, Norge | 6.4.1940 | |
Norge | Trondheim, Norge | 2.12.1939 | Haugesund, Norge | 27.12.1939 | ||
Norge | Ukjent | 24.5.1951 | Ukjent | 16.7.1951 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 25.5.1945 | Om bord pr. | 30.6.1945 | |
Norge | Trondheim, Norge | 10.11.1941 | Oslo, Norge | 6.12.1941 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 20.7.1940 | Ukjent | 10.10.1940 | |
Norge | Bergen, Norge | 20.7.1940 | Tromsø, Norge | 16.5.1941 | ||
Norge | Tromsø, Norge | 14.3.1940 | Bergen, Norge | 3.5.1940 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 30.12.1939 | Horten, Norge | 13.1.1940 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 5.12.1939 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kristiansand, Norge | 6.11.1939 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 8.5.1939 | Ukjent | 22.9.1939 | |
Norge | Oslo f. utlandet | 23.11.1938 | Gøteborg, Sverige | 8.6.1939 | ||
Norge | Ukjent | 15.4.1937 | Ukjent | 5.12.1937 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 21.10.1936 | Haugesund, Norge | 28.3.1938 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 21.10.1936 | Gdynia, Polen | 1.6.1937 | ||
Norge | Trondheim, Norge | 18.4.1936 | Haugesund, Norge | 15.5.1936 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 10.3.1936 | Haugesund, Norge | 15.5.1936 | ||
Norge | Haugesund, Norge | 16.1.1936 | Haugesund, Norge | 3.3.1936 | ||
Norge | ukjent | Arendal, Norge | 13.1.1921 | Brevik, Norge | 23.4.1921 | |
Norge | Sjømann | Arendal, Norge | 16.6.1919 | Leith, UK | 16.12.1919 |