Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Kina | Tjener | Hong Kong | 25.10.1941 | Ukjent | 7.1942 | |
Kina | Kvartermester | Hong Kong | 21.1.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Kina | ukjent | Hong Kong | 17.9.1940 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Om bord pr. | 27.6.1942 | Om bord pr. | 6.10.1942 | ||
Norge | Om bord pr. | 25.6.1942 | Om bord pr. | 6.10.1942 | ||
Norge | Om bord pr. | 25.6.1942 | Om bord pr. | 6.10.1942 | ||
USA | Baltimore, MD, USA | 17.12.1943 | New York, NY, USA | 31.5.1944 | ||
Latvia | New York, NY, USA | 25.9.1942 | New York, NY, USA | 5.5.1945 |