| Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 27.10.1945 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 2.5.1952 | Ukjent | 29.9.1952 |
| Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 2.6.1951 | Ukjent | 16.8.1951 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 5.9.1949 | Ukjent | 29.10.1949 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 15.4.1947 | Ukjent | 10.7.1947 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 25.7.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 9.1.1946 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 29.7.1946 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 6.6.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 14.5.1946 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | 11.7.1945 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U / Kvm | Ukjent | 18.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Kanoner | Ukjent | 15.5.1945 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 18.5.1945 | Om bord pr. | 30.6.1945 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 18.5.1945 | Dimittert (Marinen) | 31.8.1946 |