Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | Matros / Telegrafist | London, UK | 19.6.1940 | Torpedert | 11.10.1940 | |
Norge | Alliert havn | 17.4.1940 | Torpedert | 30.10.1940 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 15.4.1940 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | Maskingutt / Smører | Ommønstring | 11.11.1939 | Torpedert | 11.10.1940 | |
Norge | San Francisco, CA, USA | 11.10.1939 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | 1. Styrmann / Telegrafist | Victoria | 3.6.1939 | Torpedert | 11.10.1940 | |
Norge | Bergen, Norge | 2.5.1939 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | Ukjent | 1.12.1938 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | Bergen, Norge | 1.7.1938 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | Matros / Båtsmann | Bergen, Norge | 1.6.1938 | Torpedert | 11.10.1940 | |
Norge | Bergen, Norge | 14.1.1938 | Torpedert | 11.10.1941 | ||
Norge | San Francisco, CA, USA | 14.10.1937 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Norge | Bergen, Norge | 27.11.1931 | Torpedert | 11.10.1940 | ||
Sverige | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 20.6.1940 | Ukjent | 25.6.1940 | ||
USA | ukjent | Om bord pr. | 9.4.1940 | Ukjent | 23.8.1940 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1.9.1939 | Ukjent | 25.6.1940 | |
Norge | Salonggutt | Ommønstring | 19.6.1939 | Ukjent | 11.11.1939 | |
Norge | Maskingutt / Dekksgutt | Ukjent | 2.5.1939 | Ukjent | 13.8.1940 | |
Norge | Maskinassistent | Norge | 4.1.1939 | Ukjent | 17.1.1940 | |
Norge | Ukjent | 14.10.1937 | Ukjent | 9.5.1939 | ||
Norge | Norge | 16.1.1937 | Ukjent | 3.1.1939 | ||
Norge | Bergen, Norge | 12.3.1936 | Ukjent | 28.7.1938 |