Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.6.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U / Kvm (A) (Marinen) | Ukjent | 16.1.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 12.11.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Maskinist | Ukjent | 14.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 12.2.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 22.11.1943 | Ukjent | 11.12.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 3.5.1943 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 3.5.1943 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 3.5.1943 | |
Norge | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 1.5.1943 | ||
Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 7.10.1941 | Ukjent | 20.10.1942 | |
Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 15.6.1942 |