| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 3.1.1942 |
| Norge | Hullgast. (Marinen) | Ukjent | 12.3.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | | Ukjent | 22.5.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 30.12.1941 |
| Norge | | Ukjent | 22.11.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | | Ukjent | 1.8.1941 | Ukjent | 12.2.1942 |
| Norge | Fenrik | Ukjent | 6.10.1941 | Ukjent | 24.10.1941 |
| Norge | Evaporator | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | | Ukjent | 4.3.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Asdic operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 3.12.1941 |
| Norge | Asdic Matros II kl. | Ukjent | 27.10.1941 | Ukjent | 6.11.1941 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 16.1.1942 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 2.3.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 19.1.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | A. S. D. | Ukjent | 31.10.1941 | Ukjent | 23.12.1941 |