Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 11.9.1941 | Ukjent | 30.9.1941 | |
Norge | U / Kvm (I) (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | U / Kvm (A) (Marinen) | Ukjent | 16.1.1942 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | ||
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 | |
Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 | |
Norge | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | ||
Norge | Stikker (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 20.1.1942 | |
Norge | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 1.5.1943 | ||
Norge | Skytter | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Skytter | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 | |
Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 24.5.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Skipssjef | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 | |
Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.4.1942 | |
Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 3.1.1942 | |
Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.5.1942 | |
Norge | Sig-kvm. | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 | |
Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |