| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 17.11.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.11.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.11.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 18.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 18.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |