| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Dørkformann (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Matr. I kl. (E) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 12.2.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 13.2.1942 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 20.2.1942 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 30.3.1942 |
| Norge | Våbenverker | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 20.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Sig) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.10.1941 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |