Sjømann | Nasjonalitet | Stilling 🠗1 | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 3.1.1942 | |
Norge | Inspeksjonskadett | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kadett 1. klasse (M) | Ukjent | 19.10.1941 | Ukjent | 23.10.1941 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 16.11.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 30.3.1942 | |
Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kontormann | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 15.6.1942 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 22.11.1943 | Ukjent | 11.12.1943 | |
Norge | Kurs | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 3.5.1943 |