| Norge | Asdic Matros II kl. | Ukjent | 27.10.1941 | Ukjent | 6.11.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 21.2.1942 | Ukjent | 27.3.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 18.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 18.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 21.3.1942 | Ukjent | 8.4.1942 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Skipsoffiser (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 23.3.1942 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 21.4.1941 | Ukjent | 14.5.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Torpedomannskap | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 22.2.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 23.3.1942 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.10.1941 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kurs | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 14.2.1944 |
| Norge | Evaporator | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | R. D. F. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |