| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 27.3.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 3.1.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 19.1.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |
| Norge | U / Kvm (A) (Marinen) | Ukjent | 16.1.1942 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | ukjent | Ukjent | 17.1.1944 | Ukjent | 12.2.1944 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 2.3.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.10.1941 |
| Norge | | Ukjent | 3.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Sig-kvm. | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 14.10.1941 | Ukjent | Ukjent |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 17.1.1942 | Ukjent | 2.6.1942 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 16.1.1942 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 31.10.1941 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |