| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | Skipssjef | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Art. Matr. II. Kl. (M. II. kl. (A)) (Artillerimatros) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 2.3.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.10.1941 |
| Norge | Sig-kvm. | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 11.2.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Maskingeværskytter (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 12.2.1942 |
| Norge | Våbenverker | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 17.1.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U / Kvm (I) (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 4.5.1942 |
| Norge | Skytter | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |