| Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Fenrik | Ukjent | 6.10.1941 | Ukjent | 24.10.1941 |
| Norge | U. d. m. (ASD) | Ukjent | 5.2.1942 | Ukjent | 5.2.1942 |
| Norge | U. d. m. (ASD) | Ukjent | 7.1.1942 | Ukjent | 21.1.1942 |
| Norge | Kurs | Ukjent | 13.12.1943 | Ukjent | 8.1.1944 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 3.5.1943 |
| Norge | | Ukjent | 5.4.1943 | Ukjent | 1.5.1943 |
| Norge | Skipssjef (norsk marine) | Ukjent | 24.5.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |
| Norge | Kanonmannskap | Ukjent | 13.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 22.4.1942 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.4.1942 |
| Norge | U. d. m. (ASD) | Ukjent | 22.11.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Inspeksjonskadett | Ukjent | 8.6.1942 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 30.12.1941 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 3.1.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 4.10.1941 | Ukjent | 12.2.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |