| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 21.4.1941 | Ukjent | 14.5.1941 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.7.1941 | Ukjent | 18.7.1941 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 11.7.1941 | Ukjent | 17.10.1941 |
| Norge | | Ukjent | 1.8.1941 | Ukjent | 12.2.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 22.8.1941 | Ukjent | 22.10.1941 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 11.9.1941 | Ukjent | 30.9.1941 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 31.10.1941 |
| Norge | ukjent | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Kontormann | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 24.9.1941 | Ukjent | 27.10.1941 |
| Norge | Ildledermannskap (Marinen) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 3.1.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 14.1.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 26.9.1941 | Ukjent | 11.10.1941 |
| Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 27.9.1941 | Ukjent | 23.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (Utskrevet dekksmann) | Ukjent | 27.9.1941 | Ukjent | 27.10.1941 |
| Norge | Kvm. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Oppasser | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 15.6.1942 |
| Norge | Nestkommanderende | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 24.5.1942 |
| Norge | U. d. m. (A) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 31.5.1942 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 18.4.1942 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 30.12.1941 |
| Norge | Signalmann | Ukjent | 1.10.1941 | Ukjent | 3.1.1942 |