Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato 🠗1 | Havn | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 6.11.1945 | Ukjent | 10.1.1946 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 6.11.1945 | Ukjent | 4.12.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 20.11.1945 | Ukjent | 17.12.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | 2.12.1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 1945 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | 24.6.1946 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | U / kvm. (M.) (Utskrevet kvartermester maskin) | Ukjent | 15.9.1948 | Ukjent | Ukjent | |
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | 1.8.1949 | Ukjent | 6.10.1949 | |
Norge | Arendal, Norge | 25.9.1950 | Oslo, Norge | 9.7.1951 | ||
Norge | Sjef (Marinen) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 17.11.1945 | |
Norge | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 25.2.1948 | |
Norge | U. m. m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 11.5.1943 |