| Storbritannia | 2. Telegrafist | Liverpool, Lancashire, UK | 17.3.1943 | Om bord pr. | 3.4.1943 |
| Norge | | Arendal, Norge | 25.9.1950 | Oslo, Norge | 9.7.1951 |
| Norge | | New York, NY, USA | 7.9.1944 | Liverpool, Lancashire, UK | 5.4.1945 |
| Norge | A. S. D. | Ukjent | 18.4.1943 | Ukjent | 18.5.1943 |
| Norge | A. S. D. Operatør | Ukjent | 21.3.1945 | Ukjent | 8.10.1945 |
| Norge | | Ukjent | 23.9.1943 | Ukjent | 15.5.1944 |
| Norge | | Ukjent | 16.5.1943 | Ukjent | 11.9.1943 |
| Norge | | Ukjent | 16.5.1943 | Ukjent | 24.8.1945 |
| Norge | | Ukjent | 11.5.1943 | Ukjent | 4.12.1945 |
| Norge | Fyrbøter 1. / I. klasse (Marinen) | Ukjent | 15.5.1944 | Ukjent | 11.11.1945 |
| Norge | | Ukjent | 27.7.1942 | Ukjent | 20.5.1943 |
| Norge | Hornblåser (Marinen) | Ukjent | 10.10.1944 | Ukjent | 17.12.1945 |
| Norge | Kadett 3. klasse | Ukjent | 20.5.1943 | Ukjent | 14.6.1943 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 21.12.1943 | Ukjent | 25.12.1943 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 11.12.1942 | Ukjent | 18.5.1943 |
| Norge | Kokk | Ukjent | 1.11.1942 | Ukjent | 28.12.1942 |
| Norge | Kvm. I. kl. | Ukjent | 6.11.1944 | Ukjent | 30.8.1945 |
| Norge | Kvm. II kl. | Ukjent | 21.3.1945 | Ukjent | 11.8.1945 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 30.4.1944 | Ukjent | 7.11.1944 |
| Norge | Maskinist | Ukjent | 10.6.1943 | Ukjent | 2.7.1943 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | 4.10.1945 | Ukjent | 12.11.1945 |
| Norge | Maskinmester | Ukjent | 15.7.1942 | Ukjent | 26.11.1946 |
| Norge | | Liverpool, Lancashire, UK | 20.3.1945 | Liverpool, Lancashire, UK | 12.9.1945 |
| Norge | | New York, NY, USA | 23.2.1943 | Cardiff, Wales, UK | 5.8.1943 |
| Norge | Regnskapsfører | Ukjent | 28.12.1942 | Ukjent | 9.4.1944 |