Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Oslo, Norge | 30.3.1928 | Oslo, Norge | 10.5.1929 | ||
Norge | Styrmann | Ukjent | 1927 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Oslo, Norge | 19.10.1926 | Oslo, Norge | 28.3.1928 | ||
Norge | Oslo, Norge | 9.1.1926 | Oslo, Norge | 9.10.1926 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 3.11.1924 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 23.6.1924 | Oslo, Norge | 7.1.1926 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 24.1.1924 | Kristiania / Oslo, Norge | 31.5.1924 | ||
Norge | Ukjent | 1923 | Ukjent | 1924 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 13.9.1923 | Kristiania / Oslo, Norge | 23.1.1924 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Kristiania / Oslo, Norge | 17.4.1923 | Antwerpen, Belgia | 22.6.1925 |