Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn 🠗1 | Dato | |||
Norge | ukjent | Ukjent | 2.5.1941 | Ukjent | 8.12.1941 | |
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 27.8.1940 | Ukjent | 23.12.1941 | |
Norge | ukjent | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 17.9.1941 | |
Norge | Ukjent | 17.11.1939 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | ukjent | Ukjent | 23.6.1938 | Ukjent | 5.10.1938 | |
Norge | Skien, Norge | 14.6.1937 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 7.7.1933 | Ukjent | 7.2.1934 | ||
Norge | Styrmann | Ukjent | 1927 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 3.11.1924 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | 1923 | Ukjent | 1924 |