Sjømann | Nasjonalitet | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | |||
Norge | Oslo, Norge | 9.1.1926 | Oslo, Norge | 9.10.1926 | ||
Norge | Kristiania / Oslo, Norge | 23.6.1924 | Oslo, Norge | 7.1.1926 | ||
Norge | Ukjent | 1923 | Ukjent | 1924 | ||
Norge | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Kristiania / Oslo, Norge | 17.4.1923 | Antwerpen, Belgia | 22.6.1925 | |
Norge | Fredrikstad, Norge | 19.12.1941 | Ukjent | 18.3.1942 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | 2. Styrmann / 1. Styrmann | Ukjent | 27.8.1940 | Ukjent | 23.12.1941 | |
Norge | Ukjent | 17.11.1939 | Ukjent | 17.4.1940 | ||
Norge | Styrmann | Ukjent | 1927 | Ukjent | 1940 | |
Norge | Larvik, Norge | 18.11.1942 | Kristiansand, Norge | 22.3.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Omkom ved flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Oslo, Norge | 2.5.1941 | Sauda, Norge | 31.7.1941 | ||
Norge | ukjent | Om bord pr. | 1.7.1940 | Ukjent | 17.9.1941 | |
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Ukjent | Ukjent | Flyangrep | 15.4.1943 | ||
Norge | Om bord pr. | 1.5.1942 | Ukjent | Ukjent | ||
Norge | Ommønstring | 7.2.1934 | Ukjent | 5.3.1935 |